Carsten Jerring Rønneby
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | RØNNEBY HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.952' DKK MPAC ApS (Nu: RØNNEBY HOLDING ApS) (2017) |
Største underskud: | -2.612' DKK Spraino ApS (2019) |
Største egenkapital: | 2.893' DKK MPAC ApS (Nu: RØNNEBY HOLDING ApS) (2021) |
Største gæld: | 4.911' DKK Spraino Holding ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos ORTOWEAR ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af RØNNEBY HOLDING ApS (19 år 5 måneder) |
Seed: 956389271
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2005 hos RØNNEBY HOLDING ApS (tidligere MPAC ApS) i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Carsten Jerring Rønneby og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Carsten nu bestreddet i 19 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 263' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RØNNEBY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ORTOWEAR ApS
Via RØNNEBY HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
RØNNEBY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2005 -
ORTOWEAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
ORTOWEAR ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 28.03.2019 -
Spraino Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2021
Tidslinje (11)
-
Spraino IP ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
Spraino ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
Spraino IP ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.07.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2023 - 10.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2021 - 10.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor MPAC ApS (Nu: RØNNEBY HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 1.952' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MPAC ApS (Nu: RØNNEBY HOLDING ApS) kunne fremvise et underskud på 248' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 263' DKK (MPAC ApS (Nu: RØNNEBY HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 860' DKK (Spraino Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.677' DKK (MPAC ApS (Nu: RØNNEBY HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.178' DKK (Spraino Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Thor Buch Grønlykke.