Henrik Garver
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.497' DKK ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (2016) |
Største underskud: | -2.710' DKK ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (2013-14) |
Største egenkapital: | 7.906' DKK BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND (2015) |
Største gæld: | 6.178' DKK ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (2020) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (10 år 9 måneder) |
Seed: 1657119352
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2008 hos BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Garver i 8 år 2 måneder, før stoppet d. 12. september 2016.
I dag arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 25' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2016
Registreringsdato: 12.09.2016 -
ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2013
Registreringsdato: 19.12.2013 -
BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2008 - 12.09.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Garver har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. der præsenterede et overskud på 3.497' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. der præsenterede et underskud på 2.710' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 9 måneder fra 2013 til i dag hos ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 952' DKK (ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25' DKK (BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.188' DKK (BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.169' DKK (ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Maria Vinther Fenger.