Nicolai Christian Strate
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NISTRA ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.074' DKK NST Consulting ApS (2017) |
Største underskud: | -3.371' DKK THORAXTRAINER COMPANY ApS (Nu: Selskabet af 17. december 2018 ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 36.352' DKK Mover Systems ApS (2021) |
Største gæld: | 17.376' DKK Mover Systems ApS (2019) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos Mover Systems ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NISTRA ApS (12 år 7 måneder) |
Seed: 890796054
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2005 i NISTRA ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Nicolai Christian Strate der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør havde Nicolai i 12 år 7 måneder, inden stoppet d. 18. januar 2018.
Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2013-14 kunne fremvise et overskud på 205' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NST Consulting ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Mover Systems ApS
Via NST Consulting ApS -
EB Venner ApS
Via NST Consulting ApS -
ORGANICUP ApS
Via EB Venner ApS
Direktørposter (2)
-
NST Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2016 -
EB Venner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Mover Systems ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2020
Tidslinje (22)
-
Mover Systems ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2020
Registreringsdato: 03.06.2020 -
EB Venner ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2019
Registreringsdato: 26.06.2019 -
EB Venner ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.06.2019
Registreringsdato: 26.06.2019
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
03.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via NST Consulting ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
09.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.06.2019 - 26.06.2019
Direktør
26.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
13.08.2014 - 18.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
28.12.2017 - 02.11.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor NST Consulting ApS fremviste et overskud på 4.074' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor NST Consulting ApS fremviste et underskud på 1.311' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.481' DKK (NST Consulting ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 114' DKK (Mover Systems ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.501' DKK (Mover Systems ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.037' DKK (EB Venner ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Filip Domagala.