Michael Juhl Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROSE Poultry A/S (Direktør) |
Største overskud: | 7.008' DKK FARMFOOD A/S (2013-14) |
Største underskud: | -99.163' DKK ROSE POULTRY A/S (Nu: ROSE Poultry A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 192.130' DKK ROSE POULTRY A/S (Nu: ROSE Poultry A/S) (2018) |
Største gæld: | 550.127' DKK ROSE POULTRY A/S (Nu: ROSE Poultry A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af ROSE Poultry A/S (16 år 6 måneder) |
Seed: 168399747
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 i ROSE Poultry A/S (tidligere ROSE POULTRY A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør har Michael Juhl Jørgensen nu besiddet i 16 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor forarbejdning og konservering af fjerkrækød. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 83.831' DKK.
Direktørposter (1)
-
ROSE Poultry A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
FARMFOOD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2018 -
ROSE Poultry A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
ROSE Poultry A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024 -
FARMFOOD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2018
Registreringsdato: 27.08.2018 -
HRP A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2018
Registreringsdato: 07.03.2018
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.03.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2010 - 07.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2012 - 12.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2010 - 02.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Juhl Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i FARMFOOD A/S der præsenterede et overskud på 5.503' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2010 til 2018 hos HRP A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 83.831' DKK (ROSE POULTRY A/S (Nu: ROSE Poultry A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 79.370' DKK (FARMFOOD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30.721' DKK (ROSE POULTRY A/S (Nu: ROSE Poultry A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Hkscan Oyj.