Lone Backs
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LONE BACKS HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 793' DKK Lone Backs Arkitekter IVS (Nu: Lone Backs Arkitekter ApS) (2019) |
Største underskud: | -795' DKK Lone Backs Arkitekter IVS (Nu: Lone Backs Arkitekter ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.073' DKK Lone Backs Arkitekter IVS (Nu: Lone Backs Arkitekter ApS) (2021) |
Største gæld: | 237.536' DKK Fonden Holbæk SportsBy (2018) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos BaLS ARKITEKTER A/S (Nu: Selskabet af 21. marts 2018 A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af LONE BACKS HOLDING ApS (16 år 6 måneder) |
Seed: 623055683
Karrieren i erhvervslivet startede i 2008 hos LONE BACKS HOLDING ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Lone Backs og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter, Direktør og Ejer har Lone nu bestreddet i 16 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 345' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LONE BACKS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lone Backs Arkitekter ApS
Via LONE BACKS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Lone Backs Arkitekter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2018 -
LONE BACKS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden Holbæk SportsBy
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Fonden Holbæk SportsBy
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
ARKITEKTGRUPPEN HOLBÆK A/S (Nu: Selskabet af 21. marts 2018 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 28.10.2019
Registreringsdato: 28.10.2019 -
Selskabet af 21. marts 2018 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.10.2019
Registreringsdato: 28.10.2019
Blå bog (fortsat)
Lone har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
10.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
14.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2008 - 30.12.2017
Direktør
01.04.2008 - 28.10.2019
Reel ejer
31.12.2017 - 29.06.2020
Bestyrelsesmedlem
21.03.2018 - 28.10.2019
Ejerandel: 50%
Lone Backs er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LONE BACKS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 240' DKK. Gennem holdingselskabet LONE BACKS HOLDING ApS har Lone derfor også andele i Lone Backs Arkitekter ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lone Backs, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Lone Backs Arkitekter IVS (Nu: Lone Backs Arkitekter ApS) kunne fremvise et overskud på 793' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Lone Backs Arkitekter IVS (Nu: Lone Backs Arkitekter ApS) kunne fremvise et underskud på 795' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 345' DKK (LONE BACKS HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 596' DKK (Fonden Holbæk SportsBy).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 240' DKK (LONE BACKS HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Jess Jehl.