Henrik Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | REBILD KOMMUNES GADEBELYSNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BÆLUM VARMEVÆRK AMBA (6 år 10 måneder) |
Seed: 2064777892
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2007 ved REBILD KOMMUNES GADEBELYSNING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Christensen i 3 år 1 måned, før fratrædelsen den 27. maj 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor distribution af elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. marts 2012.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
REBILD KOMMUNES GADEBELYSNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2010
Registreringsdato: 27.05.2010 -
REBILD KOMMUNES GADEBELYSNING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2007
Registreringsdato: 26.04.2007
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2007 - 27.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Allan Nielsen Busk.