René Thormann Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RTJ & ML ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.338' DKK NÜ A/S (2021) |
Største underskud: | -12.790' DKK LYSCH EJENDOMME ApS (Nu: Ejendomsselskabet Neptunvej 18 Randers ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 33.717' DKK NÜ A/S (2015) |
Største gæld: | 53.005' DKK LYSCH EJENDOMME ApS (Nu: Ejendomsselskabet Neptunvej 18 Randers ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos NÜ A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af RTJ Holding ApS (8 år 2 måneder) |
Seed: 1147773178
Det startede for alvor en dag i 2007 hos RTJ & ML ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred René Thormann Jensen i 1 år 3 måneder, før stoppet d. 12. februar 2009.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. februar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RTJ Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CCD&RTJ Holding ApS
Via RTJ Holding ApS -
Holdingselskabet af 30. januar 2023 ApS
Via CCD&RTJ Holding ApS -
ALLWEEK ApS
Via Holdingselskabet af 30. januar 2023 ApS
Direktørposter (4)
-
RTJ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.07.2016 -
CCD&RTJ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2023 -
Holdingselskabet af 30. januar 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2023 -
ALLWEEK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
ABOUT FASHION A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
ABOUT FASHION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
ALLWEEK A/S (Nu: ALLWEEK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024
Blå bog (fortsat)
René har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.02.2023 - 30.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2023 - 19.04.2024
Direktør
17.02.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2023 - 19.04.2024
Direktør
10.02.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
René Thormann Jensen er også ejer af i alt 2 holdingselskaber CCD&RTJ Holding ApS (50%) samt Holdingselskabet af 20. januar 2022 ApS (50%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for René Thormann Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NÜ A/S kunne offentliggøre et overskud på 9.338' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ALLWEEK ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.900' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.469' DKK (NÜ A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.900' DKK (ALLWEEK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.862' DKK (NÜ A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.870' DKK (ALLWEEK ApS).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Camilla Claudia Døssing.