Hatla Sofie Færch Johnsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FÆRCHFONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 365.654' DKK FÆRCHFONDEN (2014) |
Største underskud: | -152.105' DKK FÆRCHFONDEN (2022) |
Største egenkapital: | 1.870.294' DKK FÆRCHFONDEN (2021) |
Største gæld: | 611.855' DKK FÆRCHFONDEN (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos FÆRCHFONDEN (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HUMLEBY ApS (13 år 11 måneder) |
Seed: 664785585
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2005 i FÆRCHFONDEN som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Hatla Sofie Færch Johnsen i 7 år 2 måneder, inden stoppet d. 24. maj 2012.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 99.706' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
I/S Egedal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Færch & Co. Holding 1 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Nørhågård v/Hatla Færch Johnsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HUMLEBY ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
Færch & Co. Holding ApS
Via Færch & Co. Holding 1 ApS -
FÆRCH & CO ESTATE ApS
Via Færch & Co. Holding ApS -
HELGOLAND ESTATE ApS
Via FÆRCH & CO ESTATE ApS -
Færch & Co. Kapital ApS
Via Færch & Co. Holding ApS -
Færch Ejendomme ApS
Via Færch & Co. Kapital ApS -
Selskabet af 24. juni 2021 ApS
Via Færch Ejendomme ApS -
Metervej Estate ApS
Via Færch Ejendomme ApS -
Færch & Co. Gastro ApS
Via Færch & Co. Kapital ApS -
CATERING DANMARK ApS
Via Færch & Co. Gastro ApS -
Færch & Co. Lys ApS
Via Færch & Co. Kapital ApS -
LOEVSCHALL A/S
Via Færch & Co. Lys ApS -
Færch & Co. Packaging ApS
Via Færch & Co. Kapital ApS -
TOPPAC A/S
Via Færch & Co. Packaging ApS -
Nikkelvej Estate ApS
Via Færch & Co. Holding ApS -
uQualio ApS
Via HUMLEBY ApS
Direktørposter (2)
-
HUMLEBY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2013 -
uQualio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
FÆRCH & CO ESTATE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2011 -
HELGOLAND ESTATE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2013 -
uQualio ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2021
Tidslinje (33)
-
uQualio ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021 -
uQualio ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021 -
uQualio ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021
Blå bog (fortsat)
Hatla har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
04.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2013 - Stadig aktiv
Ejer
26.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via FÆRCH & CO ESTATE ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
31.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Færch & Co. Holding ApS
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor FÆRCH & CO PACKAGING ApS fremviste et overskud på 106.297' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Færch & Co. Holding 1 ApS fremviste et underskud på 29.771' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 99.706' DKK (FÆRCHFONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.509' DKK (L. FÆRCH ApS (Nu: Færch & Co. Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.814.152' DKK (FÆRCHFONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.934' DKK (uQualio ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hatla' netværk er Bjarke Hedelund Færch.