Kim Agger
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NEPTUN SPA & POOL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.386' DKK NEPTUN SPA & POOL ApS (2021) |
Største underskud: | -5.572' DKK CHKD.IT ApS (Nu: kontolink ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 6.872' DKK NEPTUN SPA & POOL ApS (2021) |
Største gæld: | 11.900' DKK CHKD.IT ApS (Nu: kontolink ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos CHKD.IT ApS (Nu: kontolink ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KAGGER HOLDING ApS (13 år 6 måneder) |
Seed: 568232323
Det hele startede i 2005 hos NEPTUN SPA & POOL ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Kim Agger i 4 år 1 måned, før stoppet d. 9. juli 2009.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor byggemarkeder og værktøjsmagasiner. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.763' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KAGGER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NEPTUN SPA & POOL ApS
Via KAGGER HOLDING ApS -
kontolink ApS
Via KAGGER HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
kontolink ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2020 -
NEPTUN SPA & POOL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2011 -
KAGGER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
kagger.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
kontolink ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2020
Registreringsdato: 01.06.2020 -
CHKD.IT ApS (Nu: kontolink ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2020
Registreringsdato: 31.05.2020
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.02.2018 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
13.06.2018 - 30.04.2019
Direktør
13.06.2018 - 31.05.2020
Reel ejer
01.05.2019 - 14.12.2020
Direktør
01.06.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35,89% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
27.04.2016 - 19.10.2018
Ejerandel: 32,5% -
Direktør
01.06.2005 - 09.07.2009
Direktør og Reel ejer
01.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NEPTUN SPA & POOL ApS kunne fremvise et overskud på 6.386' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CHKD.IT ApS (Nu: kontolink ApS) kunne fremvise et underskud på 5.572' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.763' DKK (NEPTUN SPA & POOL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.572' DKK (CHKD.IT ApS (Nu: kontolink ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.507' DKK (KAGGER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -362' DKK (LoppeWorld ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Rasmus Thorbjørn Nylander.