Betina Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | BS INVEST, AARUP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.104' DKK JP El & Data A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.334' DKK JP El & Data A/S (2022) |
Største gæld: | 3.391' DKK JP El & Data A/S (2020) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos JP El & Data A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kontoret (5 år 10 måneder) |
Seed: 1242442984
Karrieren som leder begyndte den dag i 2005 hos BS INVEST, AARUP ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Betina Søndergaard i 3 år 8 måneder, inden stoppet den 2. juni 2009.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 2. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kontoret
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
JP El & Data A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
JP El & Data A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2022
Registreringsdato: 16.05.2022 -
Kontoret (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.11.2018
Registreringsdato: 04.11.2018
Blå bog (fortsat)
Betina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2022 - 19.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.09.2005 - 02.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Betina' netværk er Stephan Lundgren Andersen.