Kim Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Beholdningsselskabet af 11.03.2021 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.652' DKK Leon Holding Vrå ApS (2021) |
Største underskud: | -20.373' DKK KIMBO, TYRKIET A/S (Nu: Beholdningsselskabet af 11.03.2021 A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 5.843' DKK Leon Holding Vrå ApS (2022) |
Største gæld: | 61.880' DKK KIMBO, TYRKIET A/S (Nu: Beholdningsselskabet af 11.03.2021 A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Leon Holding Vrå ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Beholdningsselskabet af 11.03.2021 A/S (10 år 9 måneder) |
Seed: 479974320
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 i Beholdningsselskabet af 11.03.2021 A/S (tidligere KIMBO, TYRKIET A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kim Andersen i 10 år 9 måneder, inden stoppet d. 14. april 2016.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 16' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Leon Holding Vrå ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Kimbo Byg ApS
Via Leon Holding Vrå ApS -
Kimbo Byg Frejlev ApS
Via Kimbo Byg ApS -
Kimbo Byg Randers P/S
Via Kimbo Byg ApS -
Kimbo Byg Randers Komplementar ApS
Via Kimbo Byg ApS
Tidslinje (5)
-
Leon Holding Vrå ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.11.2019
Registreringsdato: 29.11.2019 -
KIMBO, TYRKIET A/S (Nu: Beholdningsselskabet af 11.03.2021 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2016
Registreringsdato: 14.04.2016 -
KIMBO, TYRKIET A/S (Nu: Beholdningsselskabet af 11.03.2021 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2008
Registreringsdato: 29.01.2008
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
29.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2005 - 14.04.2016
Direktør
10.05.2006 - 29.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Leon Holding Vrå ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.541' DKK. Igennem sit holdingselskab Leon Holding Vrå ApS har Kim dermed også ejerandele i Kimbo Byg ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kim Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Leon Holding Vrå ApS fremviste et overskud på 3.652' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Leon Holding Vrå ApS fremviste et underskud på 302' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 302' DKK (Leon Holding Vrå ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.541' DKK (Leon Holding Vrå ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 247' DKK (KIMBO, TYRKIET A/S (Nu: Beholdningsselskabet af 11.03.2021 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Arne Lindhardt Andersen.