Mia Scheffmann Svendsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. sep. 2005 (19 år) |
Karrieren startede hos: | BRISTOL OUTLET ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.720' DKK Dansk Outlet Glamsbjerg ApS (Nu: Dansk Glamsbjerg ApS) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.951' DKK M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS (2023) |
Største gæld: | 7.099' DKK Håndværkervej 1, Langeskov ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Dansk Outlet Langeskov ApS (Nu: Dansk Langeskov ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dansk Langeskov ApS (13 år 6 måneder) |
Seed: 648244125
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2005 ved BRISTOL OUTLET ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Mia Scheffmann Svendsen i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen den 19. januar 2012.
Dengang var virksomhedens branche indenfor tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Dansk Langeskov ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Dansk Glamsbjerg ApS
Via M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS -
Stensgårdsvej 26, Glamsbjerg ApS
Via M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS -
Håndværkervej 1, Langeskov ApS
Via M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS
Direktørposter (3)
-
Dansk Langeskov ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2015 -
M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015 -
Håndværkervej 1, Langeskov ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Dansk Outlet Glamsbjerg ApS (Nu: Dansk Glamsbjerg ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
DFO LANGESKOV ApS (Nu: Dansk Langeskov ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
Håndværkervej 1, Langeskov ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.03.2021
Registreringsdato: 19.03.2021
Blå bog (fortsat)
Mia har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
14.06.2017 - 16.06.2023
Ejerandel: 49% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
04.03.2011 - 16.06.2023
Ejer
04.03.2011 - Stadig aktiv
Direktør
21.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
01.07.2017 - 01.07.2017
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS fremviste et overskud på 1.244' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.370' DKK (Dansk Outlet Glamsbjerg ApS (Nu: Dansk Glamsbjerg ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.951' DKK (M. Svendsen Holding, Ørbæk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.679' DKK (Dansk Outlet Langeskov ApS (Nu: Dansk Langeskov ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mia' netværk er Brian Bromberg Petersen.