Jesper Sønderby
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 2008 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØNDERBY HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.201' DKK DYRLÆGERINGEN A/S (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.432' DKK DYRLÆGERINGEN A/S (2017) |
Største gæld: | 6.498' DKK DYRLÆGERINGEN A/S (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos DYRLÆGERINGEN A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØNDERBY HOLDING ApS (15 år 8 måneder) |
Seed: 358255280
Det hele startede i 2008 ved SØNDERBY HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Sønderby og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Jesper nu bestreddet i 15 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 15 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 432' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SØNDERBY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Tommerup Dyrlægepraksis ApS
Via SØNDERBY HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Tommerup Dyrlægepraksis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2023 -
SØNDERBY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Dyrlægeringen Stordyrspraksis ApS (Nu: Tommerup Dyrlægepraksis ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
DYRLÆGERINGEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
DYRLÆGERINGEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.03.2010 - 01.01.2023
Reel ejer
01.01.2017 - 31.08.2021
Reel ejer
01.09.2021 - 01.01.2023
Ejerandel: 50%
Jesper Sønderby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SØNDERBY HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 567' DKK. Gennem holdingselskabet SØNDERBY HOLDING ApS har Jesper derfor også andele i Tommerup Dyrlægepraksis ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Sønderby, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor DYRLÆGERINGEN A/S kunne fremvise et overskud på 1.201' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 432' DKK (SØNDERBY HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 637' DKK (DYRLÆGERINGEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Dyrlægeringen Stordyrspraksis ApS (Nu: Tommerup Dyrlægepraksis ApS)).