Flemming Ege Hauritz
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DJS ERHVERVSINVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.837' DKK DJS ERHVERVSINVEST A/S (2016) |
Største underskud: | -23.538' DKK DJS ERHVERVSINVEST A/S (2014) |
Største egenkapital: | 180.555' DKK DJS ERHVERVSINVEST A/S (2018) |
Største gæld: | 15.987' DKK DJS ERHVERVSINVEST A/S (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FESTIVAL FONDEN AF 2006 (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BRANDBJERG HØJSKOLE (5 år 6 måneder) |
Seed: 1874289437
Det begyndte den dag i 2008 ved DJS ERHVERVSINVEST A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Flemming Ege Hauritz i 1 år, før fratrædelsen den 23. november 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 viste et overskud på 9.837' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 12. august 2019.
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
FESTIVAL FONDEN AF 2006 (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021 -
FESTIVAL FONDEN AF 2006 (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2017
Registreringsdato: 12.10.2017 -
FESTIVAL FONDEN AF 2006 (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2017
Registreringsdato: 11.10.2017
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2017 - 11.10.2017
Bestyrelsesmedlem
12.10.2017 - 21.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.11.2008 - 23.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Ege Hauritz har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved FESTIVAL FONDEN AF 2006 der præsenterede et overskud på 1.292' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved FESTIVAL FONDEN AF 2006 der præsenterede et underskud på 960' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 8 måneder fra 2017 til 2021 hos FESTIVAL FONDEN AF 2006.