Linda Agnethe Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.419' DKK KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (2023) |
Største underskud: | -2.444' DKK JANS HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 3.898' DKK KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (2015) |
Største gæld: | 9.997' DKK KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (2017) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (15 år 11 måneder) |
Seed: 2128692622
Det hele begyndte den dag i 2005 ved KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (tidligere KAJ NIELSEN & SØN. MASKINFABRIK A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Linda Agnethe Jensen i 15 år 11 måneder, før fratrædelsen den 3. juni 2021.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 1.419' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JANS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JANS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
JANS HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
JANS HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024
Blå bog (fortsat)
Linda har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.06.2005 - 03.06.2021
Ejer
08.05.2024 - 08.05.2024
Reel ejer
08.05.2024 - 01.07.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2007 - 03.06.2021
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Linda Agnethe Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JANS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.180' DKK. Gennem sit holdingselskab JANS HOLDING ApS har Linda dermed også andele i og .
Se også koncerndiagram for Linda Agnethe Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.419' DKK (KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.445' DKK (KAJ NIELSEN & SØN MASKINFABRIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.180' DKK (JANS HOLDING ApS).