Susan Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 24. april 2018 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 712' DKK KVALICARE ApS (Nu: Selskabet af 24. april 2018 ApS) (2014) |
Største underskud: | -689' DKK Susan Jørgensen IVS (Nu: KvaliCare ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 1.982' DKK KVALICARE ApS (Nu: Selskabet af 24. april 2018 ApS) (2015) |
Største gæld: | 2.994' DKK Susan Jørgensen IVS (Nu: KvaliCare ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos KVALICARE ApS (Nu: Selskabet af 24. april 2018 ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af SUSAN HOLDING ApS (14 år 9 måneder) |
Seed: 2062549537
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2009 i Selskabet af 24. april 2018 ApS (tidligere KVALICARE ApS) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Susan Jørgensen i 9 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 8. juni 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 712' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. januar 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SUSAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KvaliCare ApS
Via SUSAN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KvaliCare ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2018 -
SUSAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2009
Tidslinje (7)
-
KVALICARE ApS (Nu: Selskabet af 24. april 2018 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.06.2018
Registreringsdato: 08.06.2018 -
Susan Jørgensen IVS (Nu: KvaliCare ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.04.2018
Registreringsdato: 17.04.2018 -
KVALICARE ApS (Nu: Selskabet af 24. april 2018 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2015
Registreringsdato: 31.10.2015
Blå bog (fortsat)
Susan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
18.12.2009 - Stadig aktiv
Ejer
22.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.04.2018 - 03.05.2018
Direktør
17.04.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.05.2018 - 15.06.2023
Ejerandel: 28,33% -
Direktør
01.03.2009 - 08.06.2018
Bestyrelsesmedlem
10.07.2015 - 31.10.2015
Reel ejer
27.01.2017 - 27.03.2018
Reel ejer
28.03.2018 - 11.01.2022
Ejerandel: 100%
Susan Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SUSAN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 227' DKK. Gennem holdingselskabet SUSAN HOLDING ApS har Susan derfor også andele i KvaliCare ApS (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Susan Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor KVALICARE ApS (Nu: Selskabet af 24. april 2018 ApS) kunne fremvise et overskud på 712' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Susan Jørgensen IVS (Nu: KvaliCare ApS) kunne fremvise et underskud på 689' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 111' DKK (Susan Jørgensen IVS (Nu: KvaliCare ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (SUSAN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 227' DKK (SUSAN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 105' DKK (Susan Jørgensen IVS (Nu: KvaliCare ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Susan' netværk er Henrik Stig Wedel Andersen.