Jeppe Lorenzen
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SONFOR Service A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 241.118' DKK SØNDERBORG SPILDEVANDSFORSYNING A/S (Nu: SONFOR Spildevand A/S) (2017) |
Største underskud: | -235.995' DKK SØNDERBORG SPILDEVANDSFORSYNING A/S (Nu: SONFOR Spildevand A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 2.213.243' DKK SØNDERBORG FORSYNING HOLDING A/S (Nu: SONFOR Holding A/S) (2020) |
Største gæld: | 6.194.001' DKK SØNDERBORG FORSYNING HOLDING A/S (Nu: SONFOR Holding A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 129 årsværk hos SØNDERBORG FORSYNINGSSERVICE A/S (Nu: SONFOR Service A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SONFOR Holding A/S (3 år 9 måneder) |
Seed: 1269944682
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2008 ved SONFOR Service A/S (tidligere SØNDERBORG FORSYNINGSSERVICE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jeppe Lorenzen i , før stoppet den 27. november 2008.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 21' DKK.
Bestyrelsesposter (9)
-
SONFOR Varme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022 -
SONFOR Vedvarende Energi A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022 -
SONFOR Deponi A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022 -
SONFOR Resort Varme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2022 -
SONFOR Genbrug & Affald A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022 -
SONFOR Spildevand A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022 -
SONFOR Vand A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022 -
SONFOR Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022 -
SONFOR Service A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.06.2022
Tidslinje (123)
-
Nordborg Resort Varme A/S (Nu: SONFOR Resort Varme A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2022
Registreringsdato: 10.06.2022 -
SØNDERBORG FORSYNING HOLDING A/S (Nu: SONFOR Holding A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022 -
SØNDERBORG VANDFORSYNING A/S (Nu: SONFOR Vand A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2022
Registreringsdato: 02.06.2022
Blå bog (fortsat)
Jeppe har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - 31.05.2018
Bestyrelsesmedlem
01.06.2018 - 24.05.2020
Bestyrelsesmedlem
25.05.2020 - 01.06.2022
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2015 - 31.05.2018
Bestyrelsesmedlem
01.06.2018 - 24.05.2020
Bestyrelsesmedlem
25.05.2020 - 01.06.2022
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2015 - 31.05.2018
Bestyrelsesmedlem
01.06.2018 - 24.05.2020
Bestyrelsesmedlem
25.05.2020 - 01.06.2022
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2010 - 22.05.2012
Bestyrelsesmedlem
22.05.2012 - 15.05.2014
Bestyrelsesmedlem
15.05.2014 - 24.08.2014
Bestyrelsesmedlem
25.08.2014 - 31.05.2018
Bestyrelsesmedlem
01.06.2018 - 24.05.2020
Bestyrelsesmedlem
25.05.2020 - 01.06.2022
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jeppe Lorenzen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved SØNDERBORG SPILDEVANDSFORSYNING A/S (Nu: SONFOR Spildevand A/S) der præsenterede et overskud på 241.118' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved SØNDERBORG SPILDEVANDSFORSYNING A/S (Nu: SONFOR Spildevand A/S) der præsenterede et underskud på 235.995' DKK.
Jeppe har i alt siddet i bestyrelsen hos 66 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 9 måneder fra 2014 til 2018 hos SONFOR Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14.457' DKK (SØNDERBORG FORSYNING HOLDING A/S (Nu: SONFOR Holding A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.048' DKK (Nordals Fjernvarme A/S (Nu: SONFOR Varme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.081.867' DKK (SØNDERBORG FORSYNING HOLDING A/S (Nu: SONFOR Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 297' DKK (Nordborg Resort Varme A/S (Nu: SONFOR Resort Varme A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jeppe' netværk er Christian Udby Olesen.