Louise Gade
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOLIGFONDEN KUBEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.094.485' DKK NORDEA-FONDEN (2021) |
Største underskud: | -2.620.295' DKK NORDEA-FONDEN (2018) |
Største egenkapital: | 14.858.411' DKK NORDEA-FONDEN (2022) |
Største gæld: | 1.346.363' DKK NORDEA-FONDEN (2023) |
Flest årsværk: | 289 årsværk hos SAHVA A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Tietgenfonden (7 år) |
Seed: 329556611
Karrieren som erhvervsperson startede i 2005 hos BOLIGFONDEN KUBEN i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Louise Gade i 1 år 6 måneder, før stoppet d. 11. april 2007.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 10.423' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Helleriis I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
Bikubenfonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2019 -
NORDEA-FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.02.2018
Ejendomme (7)
Tidslinje (35)
-
Helleriis I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
VIA UC INTERNATIONAL LIMITED ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2019
Registreringsdato: 24.09.2019 -
BIKUBENFONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2019
Registreringsdato: 11.04.2019
Blå bog (fortsat)
Louise har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
19.12.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
12.06.2018 - 27.05.2020
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Louise Gade har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos NORDEA-FONDEN der præsenterede et overskud på 6.094.485' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos NORDEA-FONDEN der præsenterede et underskud på 2.620.295' DKK.
Louise har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 10 måneder fra 2011 til 2018 hos NORDEA-FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.439.964' DKK (NORDEA-FONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.943.347' DKK (NORDEA-FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29.462' DKK (SAHVA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Adam Christoffer Knuth.