Christine Bruhn Tuxen
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 2008 - 30. mar. 2023 |
Karrieren startede hos: | SAS EJENDOM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.413.000' DKK DT HOLDING 1 A/S (Nu: STARK Sourcing A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -1.853.000' DKK DT GROUP HOLDINGS A/S (Nu: Ferguson Holding A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 9.804.000' DKK DT HOLDING 1 A/S (Nu: STARK Sourcing A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 9.923.000' DKK DT HOLDING 1 A/S (Nu: STARK Sourcing A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 193 årsværk hos RASN A/S (Nu: SAS Link Crew Services A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHRISTIAN BRUHN ApS (10 år 3 måneder) |
Seed: 1831596298
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2008 ved SAS EJENDOM A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Christine Bruhn Tuxen i 6 måneder, før fratrædelsen den 16. juni 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTIAN BRUHN ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
BRUHN HOLDING ApS
Via CHRISTIAN BRUHN ApS -
BRUHN INVEST ApS
Via BRUHN HOLDING ApS -
IVS A/S
Via BRUHN INVEST ApS -
VISIOPHARM A/S
Via IVS A/S -
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 12
Via BRUHN HOLDING ApS -
Core Bolig IX Kommanditaktieselskab
Via Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 12 -
COBO IX Ejendomme Kommanditaktieselskab
Via Core Bolig IX Kommanditaktieselskab -
COBO IX Ørnebjergvej K/S
Via COBO IX Ejendomme Kommanditaktieselskab -
COBO IX Holding ApS
Via Core Bolig IX Kommanditaktieselskab -
COBO IX Friggsvej A/S
Via COBO IX Holding ApS -
COBO IX Frederiksværksgade 7 Holding ApS
Via COBO IX Holding ApS -
COBO IX FREDERIKSVÆRKSGADE 7 ApS
Via COBO IX Frederiksværksgade 7 Holding ApS -
COBO IX Allé Huset II ApS
Via COBO IX Holding ApS -
COBO IX Kongefolden 18-20 ApS
Via COBO IX Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (45)
-
BRUHN INVEST A/S (Nu: BRUHN INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
BRUHN INVEST A/S (Nu: BRUHN INVEST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
CHRISTIAN BRUHN ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023
Blå bog (fortsat)
Christine har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.07.2020 - 17.04.2023
Bestyrelsesmedlem
06.10.2020 - 17.04.2023
Ejer
14.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via BRUHN HOLDING ApS -
Ejer
17.06.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2020 - 30.03.2023
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2013 - 30.03.2023
Direktør
01.07.2020 - 30.03.2023
Ejer
17.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via CHRISTIAN BRUHN ApS -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2016 - 28.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2015 - 28.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Christine Bruhn Tuxen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved DT GROUP HOLDINGS A/S (Nu: Ferguson Holding A/S) der præsenterede et overskud på 448.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved DT GROUP HOLDINGS A/S (Nu: Ferguson Holding A/S) der præsenterede et underskud på 84.190' DKK.
Christine har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 2013 til 2023 hos BRUHN HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 9.031' DKK (ELECTRO ENERGY A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 18.000' DKK (DT HOLDING 1 A/S (Nu: STARK Sourcing A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 152.572' DKK (ELECTRO ENERGY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.393' DKK (DT GROUP HOLDINGS A/S (Nu: Ferguson Holding A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Christine' netværk er Lars Christian Bruhn.