Lars Moesgaard Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANDELSBANKEN, FILIAL AF SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL),SVERIGE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 150.650' DKK NYKREDIT LEASING A/S (2023) |
Største underskud: | -553.916' DKK BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) (2017) |
Største egenkapital: | 3.154.406' DKK BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) (2019) |
Største gæld: | 8.279.835' DKK NYKREDIT LEASING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1.335 årsværk hos BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HANDELSBANKEN, FILIAL AF SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL),SVERIGE (14 år) |
Seed: 368262840
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2008 i HANDELSBANKEN, FILIAL AF SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL),SVERIGE med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Moesgaard Madsen i 14 år, før fratrædelsen d. 1. december 2022.
I dag arbejder virksomheden med banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Direktørposter (1)
-
NYKREDIT BANK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
NYKREDIT LEASING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.07.2023
Tidslinje (14)
-
NYKREDIT LEASING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023 -
NYKREDIT BANK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
LOKALBOLIG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.06.2018 - 13.06.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2014 - 02.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.08.2014 - 01.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Moesgaard Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i NYKREDIT LEASING A/S der præsenterede et overskud på 150.650' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) der præsenterede et underskud på 553.916' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år fra 2008 til 2022 hos HANDELSBANKEN, FILIAL AF SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL),SVERIGE.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 150.650' DKK (NYKREDIT LEASING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.138' DKK (BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.643.414' DKK (BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 500' DKK (FR I AF 16. SEPTEMBER 2015 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Dorthe Noppenau Kirkeby.