Michael Gyldenløve Bech
Erhvervsaktiv siden: | 27. dec. 2005 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MB HOLDING, RANDERS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.344' DKK Dantryk A/S (2022-23) |
Største underskud: | -3.323' DKK Dantryk A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 18.102' DKK Dantryk A/S (2022-23) |
Største gæld: | 16.488' DKK Dantryk A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos Dantryk A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af MB HOLDING, RANDERS ApS (18 år 8 måneder) |
Seed: 1605444908
Det hele startede i 2005 hos MB HOLDING, RANDERS ApS i rollen som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør har Michael Gyldenløve Bech nu bestreddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-specialiseret engroshandel. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 487' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MB HOLDING, RANDERS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Dantryk A/S
Via MB HOLDING, RANDERS ApS -
PRINFO HOLDING A/S
Via Dantryk A/S -
PrinfoDenmark A/S
Via PRINFO HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
MB HOLDING, RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2005 -
PB HOLDING 2R ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Dantryk A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.08.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
PB HOLDING 2R ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 09.08.2021
Registreringsdato: 09.08.2021 -
2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2021
Registreringsdato: 09.08.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.08.2021 - Stadig aktiv
Ejer
27.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MB HOLDING, RANDERS ApS -
Direktør
27.12.2005 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.07.2007 - 11.12.2008
Bestyrelsesmedlem
11.12.2008 - 30.10.2015
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.10.2015 - 09.08.2021
Reel ejer
31.10.2015 - 12.10.2023
Ejerandel: 45% -
Direktør og Reel ejer
31.01.2017 - 02.03.2020
Ejerandel: 31%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MB HOLDING, RANDERS ApS kunne fremvise et overskud på 849' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor 2R GRAFISK A/S (Nu: Selskabet af 1. juli 2021 A/S) kunne fremvise et underskud på 766' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 487' DKK (MB HOLDING, RANDERS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.428' DKK (MB HOLDING, RANDERS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 340' DKK (PB HOLDING 2R ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Peter Hilmer Andersen.