Nicolas Frankø Helle
Erhvervsaktiv siden: | 5. dec. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HELSE INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.156' DKK HELSE INVEST A/S (Nu: HELSE INVEST ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -18.840' DKK Helle Parken ApS (Nu: Heimstaden Helleparken ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 91.831' DKK Helle Parken ApS (Nu: Heimstaden Helleparken ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 132.744' DKK Ejendomsselskabet Christinedal Virklund ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ejendomsselskabet Christinedal Virklund ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HELSE INVEST ApS (8 år 2 måneder) |
Seed: 1476303794
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2008 i HELSE INVEST ApS (tidligere HELSE INVEST A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Nicolas Frankø Helle i 8 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 13. februar 2017.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et overskud på 2.156' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Helle Ejendomme v/Nicolas Helle
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Ejendomsselskabet Christinedal Virklund ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2023
Tidslinje (10)
-
HELSE INVEST A/S (Nu: HELSE INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024 -
Ejendomsselskabet Christinedal Virklund ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023 -
Helle Parken ApS (Nu: Heimstaden Helleparken ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022
Blå bog (fortsat)
Nicolas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
14.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
18.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.12.2008 - 13.02.2017
Bestyrelsesmedlem
14.02.2017 - 28.02.2017
Direktør
14.02.2017 - 19.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.08.2022 - 01.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor HELSE INVEST A/S (Nu: HELSE INVEST ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.156' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Helle Parken ApS (Nu: Heimstaden Helleparken ApS) kunne offentliggøre et underskud på 18.840' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 38' DKK (HELSE INVEST A/S (Nu: HELSE INVEST ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 18.840' DKK (Helle Parken ApS (Nu: Heimstaden Helleparken ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 91.831' DKK (Helle Parken ApS (Nu: Heimstaden Helleparken ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.032' DKK (HELSE INVEST A/S (Nu: HELSE INVEST ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Nicolas' netværk er Boet Efter Jørgen Helle.