Marie Magne Larsen Brixtofte
Erhvervsaktiv siden: | 6. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARIE MAGNE INVESTMENTS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.477' DKK Kastanie Alle 17 ApS (2017) |
Største underskud: | -478' DKK Kastanie Alle 17 ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 3.693' DKK Kastanie Alle 17 ApS (2017-18) |
Største gæld: | 8.428' DKK Kastanie Alle 17 ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Kastanie Alle 17 ApS (7 år 4 måneder) |
Seed: 863763281
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2010 i MARIE MAGNE INVESTMENTS ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Marie Magne Larsen Brixtofte i 3 år 4 måneder, inden stoppet d. 17. februar 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Psykolog MB
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Kastanie Alle 17 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Psykolog Marie Brixtofte (Nu: Psykolog MB) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.05.2020
Registreringsdato: 15.05.2020 -
Kastanie Alle 17 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2017
Registreringsdato: 16.05.2017 -
MARIE MAGNE INVESTMENTS ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.02.2014
Registreringsdato: 17.02.2014
Blå bog (fortsat)
Marie har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.10.2010 - 17.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Marie' netværk er Nikolaj Magne Larsen.