Adnan Nikontovic
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Nissens Cooling Solutions A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.289.504' DKK K. NISSEN INTERNATIONAL A/S (2021-22) |
Største underskud: | -174.619' DKK NISSENS A/S (Nu: Nissens Cooling Solutions A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 666.824' DKK K. NISSEN INTERNATIONAL A/S (2018-19) |
Største gæld: | 545.245' DKK NISSENS A/S (Nu: Nissens Cooling Solutions A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Sprogcenter Midt (6 år 6 måneder) |
Seed: 1511202423
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2008 ved Nissens Cooling Solutions A/S (tidligere NISSENS A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Adnan Nikontovic i 3 måneder, før fratrædelsen den 1. december 2008.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 135.261' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
K. NISSEN INTERNATIONAL A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2012
Registreringsdato: 05.09.2012 -
NISSENS A/S (Nu: Nissens Cooling Solutions A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2008
Registreringsdato: 01.12.2008 -
K. NISSEN INTERNATIONAL A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2008
Registreringsdato: 01.12.2008
Blå bog (fortsat)
Adnan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
11.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
14.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2008 - 05.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2008 - 01.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Adnan har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 9 måneder fra 2008 til 2012 hos K. NISSEN INTERNATIONAL A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 135.261' DKK (NISSENS A/S (Nu: Nissens Cooling Solutions A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 39.071' DKK (K. NISSEN INTERNATIONAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 26.457' DKK (NISSENS A/S (Nu: Nissens Cooling Solutions A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Adnan' netværk er Hans Christian Fomsgaard Knudsen.