Søren Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. aug. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 9.AUGUST 2005 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.608' DKK MENTOR IT A/S (Nu: itm8 | Mentor IT A/S) (2023) |
Største underskud: | -36.780' DKK ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (2016) |
Største egenkapital: | 44.388' DKK ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (2021) |
Største gæld: | 59.972' DKK ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (2018) |
Flest årsværk: | 128 årsværk hos MENTOR IT A/S (Nu: itm8 | Mentor IT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Den Bedste Seng A/S (8 år 10 måneder) |
Seed: 560295879
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 hos AKTIESELSKABET AF 9.AUGUST 2005 (tidligere EFB ISHOCKEY A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Poulsen i 10 måneder, inden stoppet den 20. juni 2006.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor sportsklubber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. februar 2014.
Direktørposter (2)
-
Fonden Climate Planet Foundation
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2017 -
CPF Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
KOLLUND MØBLER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.12.2018 -
GreenUP I 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (32)
-
ESBJERG LEGELAND A/S (Nu: Den Bedste Seng A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
GreenUP I 2021 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2021
Registreringsdato: 10.06.2021 -
GARANT STØCBO ESBJERG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2020
Registreringsdato: 13.08.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.01.2010 - 18.12.2018
Bestyrelsesmedlem
19.12.2018 - 20.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Poulsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos MENTOR IT A/S (Nu: itm8 | Mentor IT A/S) der præsenterede et overskud på 9.021' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos GARANT STØCBO ESBJERG A/S der præsenterede et underskud på 4.744' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 10 måneder fra 2010 til 2018 hos Den Bedste Seng A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 24.608' DKK (MENTOR IT A/S (Nu: itm8 | Mentor IT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.678' DKK (ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.513' DKK (MENTOR IT A/S (Nu: itm8 | Mentor IT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.604' DKK (ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Willy Kim Støckler.