Heidi Lund Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. aug. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HLS HOLDING, HARLEV ApS (Direktør) |
Største overskud: | 44.322' DKK DANSK BOLIGBYG A/S (2020-21) |
Største underskud: | -11.029' DKK HBP ApS (2023-24) |
Største egenkapital: | 128.186' DKK DANSK BOLIGBYG A/S (2022-23) |
Største gæld: | 327.574' DKK DANSK BOLIGBYG A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 112 årsværk hos DANSK BOLIGBYG A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af H S Holding ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 198282762
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 i HLS HOLDING, HARLEV ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Heidi Lund Sørensen i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 19. december 2008.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
H S Holding ApS
Ejerandel: 100% -
HBP ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS
Via HBP ApS -
DANSK BOLIGBYG A/S UNDER KONKURS
Via DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS -
Dansk Boligbyg Øst A/S UNDER KONKURS
Via DANSK BOLIGBYG A/S -
DBV 2024 A/S UNDER KONKURS
Via DANSK BOLIGBYG A/S -
DBE Holding Aps
Via DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS -
Blumersgade 5 ApS
Via DBE Holding Aps -
Blumersgade 3 ApS
Via DBE Holding Aps -
Bjerrevej III ApS
Via DBE Holding Aps -
Dansk Boligbyg Medarbejderselskab II Aps UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS
Direktørposter (2)
-
H S Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2016 -
HBP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.09.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
DANSK BOLIGBYG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2022
Registreringsdato: 11.09.2022
Blå bog (fortsat)
Heidi har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
27.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
16.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.06.2021 - 26.02.2024
Ejer
24.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS -
Bestyrelsesmedlem
25.08.2014 - 06.09.2016
Bestyrelsesmedlem
06.09.2021 - 11.09.2022
Bestyrelsesmedlem
12.09.2022 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via HBP ApS -
Stifter og Ejer
02.10.2017 - 27.09.2021
Direktør
27.12.2017 - 27.09.2021
Ejerandel: 33.34-49.99%
Heidi Lund Sørensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• H S Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på -968' DKK.
• HBP ApS (50% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på -968' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Heidi Lund Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-19 hvor HBP IVS (Nu: HBP ApS) kunne offentliggøre et overskud på 6.052' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor HBP ApS kunne offentliggøre et underskud på 11.029' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 11.029' DKK (HBP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 0' DKK (HBP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -968' DKK (H S Holding IVS (Nu: H S Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Heidi' netværk er Per Andersen.