Roald Forsberg
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAMAGON ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.863' DKK QIAGEN AARHUS A/S (2015) |
Største underskud: | -81.047' DKK QIAGEN AARHUS A/S (2016) |
Største egenkapital: | 498.168' DKK QIAGEN AARHUS A/S (2018) |
Største gæld: | 318.560' DKK QIAGEN AARHUS A/S (2020) |
Flest årsværk: | 102 årsværk hos QIAGEN AARHUS A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af InnoFoss (7 år 8 måneder) |
Seed: 647634935
Karrieren I Danmark startede i 2013 i CAMAGON ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Roald Forsberg i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 30. november 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 som viste et overskud på 2.333' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. august 2016.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
InnoFoss
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Raven biosciences ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
InnoFoss Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aurora Legacy Lands Botswana ApS
Via InnoFoss Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
InnoFoss Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2018 -
Raven biosciences ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
InnoFoss Holding IVS (Nu: InnoFoss Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.11.2018
Registreringsdato: 07.11.2018 -
InnoFoss Holding IVS (Nu: InnoFoss Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 07.11.2018
Registreringsdato: 07.11.2018 -
Raven biosciences ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.11.2017
Registreringsdato: 09.11.2017
Blå bog (fortsat)
Roald har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
17.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.05.2014 - 11.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2013 - 30.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Roald Forsberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn InnoFoss Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 689' DKK. Gennem holdingselskabet InnoFoss Holding ApS har Roald derfor også andele i Raven biosciences ApS (50-66.65%) & Aurora Legacy Lands Botswana ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Roald Forsberg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor QIAGEN AARHUS A/S kunne fremvise et overskud på 21.863' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor QIAGEN AARHUS A/S kunne fremvise et underskud på 81.047' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.525' DKK (QIAGEN AARHUS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 65.431' DKK (QIAGEN AARHUS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 689' DKK (InnoFoss Holding IVS (Nu: InnoFoss Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Roald' netværk er Kenneth Graabek Johansen.