Jesper Damm
Erhvervsaktiv siden: | 22. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JESPER DAMM HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.771' DKK J. J. KÜHN A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 19.017' DKK J. J. KÜHN A/S (2021-22) |
Største gæld: | 18.992' DKK J. J. KÜHN A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos J. J. KÜHN A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESPER DAMM HOLDING ApS (19 år 2 måneder) |
Seed: 1605829502
Det startede for alvor en dag i 2005 hos JESPER DAMM HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Damm og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Jesper nu bestreddet i 19 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 1.753' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESPER DAMM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
J. J. KÜHN A/S
Via JESPER DAMM HOLDING ApS -
Kühn Ejendomme ApS
Via JESPER DAMM HOLDING ApS -
Tubus Technology ApS
Via JESPER DAMM HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
Kühn Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2022 -
J. J. KÜHN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.07.2005 -
JESPER DAMM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.07.2005 -
Tubus Technology ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
J. J. KÜHN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.07.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Tubus Technology ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
Kühn Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.10.2022
Registreringsdato: 19.10.2022 -
KÜHN DAMM HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2016
Registreringsdato: 29.01.2016
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
19.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.07.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.07.2005 - 29.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor J. J. KÜHN A/S kunne offentliggøre et overskud på 7.771' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 3.928' DKK (J. J. KÜHN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 17.730' DKK (Kühn Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 6.970' DKK (JESPER DAMM HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Torben Thomasen.