Morten Bech
Erhvervsaktiv siden: | 2. okt. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | RINDDAL HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 12.983' DKK bg interiør p/s (2023) |
Største underskud: | -12.886' DKK HJI A/S (Nu: HJEM-IS DANMARK A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 54.010' DKK SCANDINAVIAN SECURITIES ApS (2014) |
Største gæld: | 173.302' DKK ApS STAKE NR. 1106 (Nu: EJENDOMSSELSKABET KLOSTERGAARDEN ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 148 årsværk hos HJI A/S (Nu: HJEM-IS DANMARK A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af SCANDINAVIAN SECURITIES ApS (13 år 3 måneder) |
Seed: 1877402553
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2005 i RINDDAL HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Morten Bech i 4 år 8 måneder, inden stoppet d. 29. juni 2010.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ADVOKATFIRMAET BONDE & NORINGRIIS ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
SSA BECH INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SCANDINAVIAN SECURITIES ApS
Via SSA BECH INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
SSA BECH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2011 -
ADVOKATFIRMAET BONDE & NORINGRIIS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2018 -
SCANDINAVIAN SECURITIES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2011
Repræsentant (1)
-
Jægervejens Grundejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
bg interiør p/s
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
LEOCON A/S (Nu: LEOCON ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
FenixNordic A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
Jægervejens Grundejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Morten Bech er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SSA BECH INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.392' DKK. Gennem sit holdingselskab SSA BECH INVEST ApS har Morten dermed også andele i SCANDINAVIAN SECURITIES ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Morten Bech, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SCANDINAVIAN SECURITIES ApS landede et overskud på 12.794' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor STENSBJERG & BECH INVEST ApS (Nu: SSA BECH INVEST ApS) landede et underskud på 2.108' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.983' DKK (bg interiør p/s).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.757' DKK (Sydglas Danmark A/S (Nu: Sydglas Danmark ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.000' DKK (bg interiør p/s).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 22' DKK (Sydglas Danmark A/S (Nu: Sydglas Danmark ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Martin Bille Smedegaard.