Joachim Christoph Ante
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNITY IPR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 23.788.920' DKK OTEE 2020 ApS (2020) |
Største underskud: | -12.754.750' DKK JA Technologies IV ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 27.436.047' DKK OTEE 2020 ApS (2020) |
Største gæld: | 1.081.326' DKK UNITY TECHNOLOGIES ApS (2018) |
Flest årsværk: | 330 årsværk hos UNITY TECHNOLOGIES ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JA TECHNOLOGIES ApS (13 år 11 måneder) |
Seed: 979610421
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2007 hos UNITY IPR ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Joachim Christoph Ante i 1 år 9 måneder, før stoppet d. 1. april 2009.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden it-servicevirksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2018 som viste et underskud på 733.737' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JA Technologies II ApS
Ejerandel: 100% -
JA Technologies IV ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
JA TECHNOLOGIES ApS
Via JA Technologies II ApS -
Rört ApS
Via JA TECHNOLOGIES ApS -
92 Ventures ApS
Via JA Technologies IV ApS -
Good Intentions ApS
Via JA Technologies IV ApS -
JA Circus ApS
Via JA Technologies IV ApS -
Underground Ventures ApS
Via JA Technologies IV ApS -
Lune ApS
Via JA Technologies IV ApSNyt selskab
Tidslinje (34)
-
JA TECHNOLOGIES ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
JA Investment ApS (Nu: 92 Ventures ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
JA Technologies IV ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023
Blå bog (fortsat)
Joachim har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Reel ejer
19.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Reel ejer
26.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.09.2022 - 03.07.2023
Ejerandel: 100%
Joachim Christoph Ante er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• JA Technologies II ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -15.030' DKK.
• JA Technologies IV ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -15.030' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 3 holdingselskaber som 92 Ventures ApS (100%), Good Intentions ApS (100%) samt Underground Ventures ApS (90%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Joachim Christoph Ante, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor OTEE 2020 ApS kunne fremvise et overskud på 23.788.920' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor JA Technologies IV ApS kunne fremvise et underskud på 12.754.750' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.289.581' DKK (JA Technologies IV ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.645' DKK (JA Technologies II ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.245.942' DKK (JA Technologies IV ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.030' DKK (JA Technologies II ApS).
En af de forbindelser som går igen i Joachim' netværk er Per Lundahl.