Hella Hardø Tiedemann
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2010 (14 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Novafos Måløv Rens A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.389.370' DKK BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S (2015) |
Største underskud: | -113.043' DKK NOVAFOS Holding A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.214.602.745' DKK BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S (2015) |
Største gæld: | 97.215.039' DKK BIOFOS A/S (2014) |
Flest årsværk: | 357 årsværk hos NOVAFOS Holding A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Novafos Måløv Rens A/S (14 år 2 måneder) |
Seed: 1356031139
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2010 i Novafos Måløv Rens A/S (tidligere MÅLØV RENS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Hella Hardø Tiedemann nu besiddet i 14 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen opsamling og behandling af spildevand. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 5.723' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
Novafos Måløv Rens A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.06.2010 -
Novafos Spildevand Ballerup A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Vand Ballerup A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018
Tidslinje (53)
-
BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
BIOFOS HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022
Blå bog (fortsat)
Hella har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2018 - 30.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2018 - 30.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2018 - 30.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Hella Hardø Tiedemann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i BIOFOS HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 119.738' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i NOVAFOS Holding A/S der præsenterede et underskud på 42.521' DKK.
Hella har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 2 måneder fra 2010 til i dag hos Novafos Måløv Rens A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 45.295' DKK (BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 113.043' DKK (NOVAFOS Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.872.094' DKK (NOVAFOS Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 731' DKK (BIOFOS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hella' netværk er Carsten Nystrup.