Heidi Veng Ørnskov
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | PE JENSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 61.411' DKK HTMJ INVEST A/S (2017-18) |
Største underskud: | -9.814' DKK Vordingborg Biofuel ApS (Nu: GREEN2X A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 130.170' DKK HTMJ INVEST A/S (2022-23) |
Største gæld: | 101.726' DKK HTMJ INVEST A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PE JENSEN A/S (13 år 5 måneder) |
Seed: 614277756
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 i PE JENSEN A/S (tidligere POUL ERIK K. JENSEN A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Heidi Veng Ørnskov i 13 år 5 måneder, inden stoppet d. 12. februar 2021.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 kunne fremvise et overskud på 169' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. august 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JO01042016 ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
VENG INVEST SKANDERBORG ApS
Via JO01042016 ApS -
VENG Energy ApS
Via VENG INVEST SKANDERBORG ApS -
Green2x Holding ApS
Via VENG Energy ApS -
GREEN2X A/S
Via Green2x Holding ApS -
KK 17 ApS
Via VENG INVEST SKANDERBORG ApS -
SB57 ApS
Via VENG INVEST SKANDERBORG ApS -
HTMJ INVEST A/S
Via VENG INVEST SKANDERBORG ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
HTMJ INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2017
Tidslinje (12)
-
JO01042016 ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.03.2021
Registreringsdato: 08.03.2021 -
POUL ERIK K. JENSEN A/S (Nu: PE JENSEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2021
Registreringsdato: 12.02.2021 -
Vordingborg Biofuel ApS (Nu: GREEN2X A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2020
Registreringsdato: 11.08.2020
Blå bog (fortsat)
Heidi har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8% -
Bestyrelsesmedlem
04.07.2017 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via VENG INVEST SKANDERBORG ApS -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2007 - 12.02.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2020 - 11.08.2020
Ejer
07.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Green2x Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2018 - 08.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Heidi Veng Ørnskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JO01042016 ApS (8% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 40.494' DKK. Igennem sit holdingselskab JO01042016 ApS har Heidi dermed også ejerandele i VENG INVEST SKANDERBORG ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Heidi Veng Ørnskov, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Heidi Veng Ørnskov har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i HTMJ INVEST A/S der præsenterede et overskud på 61.411' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i Vordingborg Biofuel ApS (Nu: GREEN2X A/S) der præsenterede et underskud på 238' DKK.
Heidi har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 5 måneder fra 2007 til 2021 hos PE JENSEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Heidi' netværk er Jesper Bruun Jørgensen Ørnskov.