Kim Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EURA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.666' DKK AULUNA GROUP A/S (Nu: Overgaard Solutions ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -4.139' DKK AULUNA GROUP A/S (Nu: Overgaard Solutions ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 10.712' DKK MK Production, Maskinfabrik A/S (2023) |
Største gæld: | 15.763' DKK BILLUND BAGERI A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos BILLUND BAGERI A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af EURA A/S (18 år 10 måneder) |
Seed: 1612321224
Det startede i 2005 hos EURA A/S (tidligere REGIONALT ERHVERVSUDVIKLINGSSELSKAB. RINGKØBING AMT A/S) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør har Kim Jensen nu bestreddet i 18 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 703' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIM JENSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EURA HOLDING ApS
Via KIM JENSEN ApS -
EURA A/S
Via EURA HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
EURA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2005 -
KIM JENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2018 -
EURA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2006
Bestyrelsesposter (3)
-
EURA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.2006 -
BILLUND BAGERI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2015 -
MK Production, Maskinfabrik A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
MK Production, Maskinfabrik A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
KIM JENSEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.04.2018
Registreringsdato: 11.04.2018 -
KIM JENSEN ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2018
Registreringsdato: 11.04.2018
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.11.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
06.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.03.2006 - 07.09.2017
Ejer
10.03.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.09.2017 - 11.04.2018
Direktør
11.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2014 - 01.09.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Jensen er desuden ejer af holdingselskabet EURA HOLDING ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet EURA HOLDING ApS ejes der også andele i EURA A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Kim Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kim Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos AULUNA GROUP A/S (Nu: Overgaard Solutions ApS) der præsenterede et overskud på 3.666' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos BILLUND BAGERI A/S der præsenterede et underskud på 2.695' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 5 måneder fra 2006 til i dag hos EURA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 877' DKK (MK Production, Maskinfabrik A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.712' DKK (MK Production, Maskinfabrik A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 902' DKK (AULUNA GROUP A/S (Nu: Overgaard Solutions ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Alice Monberg.