Heidi Førster Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.486' DKK NISSEN ENERGI TEKNIK A/S (Nu: NISSEN energy a/s) (2022) |
Største underskud: | -101' DKK NISSEN ENERGY TECHNOLOGY HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 11.843' DKK NISSEN ENERGI TEKNIK A/S (Nu: NISSEN energy a/s) (2022) |
Største gæld: | 21.063' DKK NISSEN ENERGI TEKNIK A/S (Nu: NISSEN energy a/s) (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos NISSEN ENERGI TEKNIK A/S (Nu: NISSEN energy a/s) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS (16 år 3 måneder) |
Seed: 1150226175
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2008 i HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS i rollen som Ejer og Direktør. Heidi Førster Laursen erhvervede virksomheden HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS d. 9. juni 2008. Heidi har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Direktør har Heidi nu bestreddet i 16 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 som viste et underskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NISSEN energy a/s
Via HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS -
DEPONIGAS ApS
Via NISSEN energy a/s
Direktørposter (1)
-
HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.06.2008
Registreringsdato: 09.06.2008 -
HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.06.2008
Registreringsdato: 09.06.2008
Blå bog (fortsat)
Heidi har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
09.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.04.2015 - 16.02.2022
Ejerandel: 26,67% -
Reel ejer
30.04.2015 - 24.01.2020
Ejerandel: 26,67%
Heidi Førster Laursen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.651' DKK. Gennem holdingselskabet HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS har Heidi derfor også andele i NISSEN energy a/s (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Heidi Førster Laursen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 422' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3' DKK (NISSEN ENERGI TEKNIK A/S (Nu: NISSEN energy a/s)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.889' DKK (NISSEN ENERGI TEKNIK A/S (Nu: NISSEN energy a/s)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.651' DKK (HEIDI FØRSTER LAURSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Heidi' netværk er Zantingh B. V..