Peter Ring
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SÆBY FODERCENTRAL A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 900.824' DKK PANDORA JEWELRY CENTRAL WESTERN EUROPE A/S (Nu: Pandora Jewelry Central Western Europe A/S) (2017) |
Største underskud: | -108.978' DKK PANDORA JEWELRY CENTRAL WESTERN EUROPE A/S (Nu: Pandora Jewelry Central Western Europe A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 402.806' DKK PANDORA JEWELRY CENTRAL WESTERN EUROPE A/S (Nu: Pandora Jewelry Central Western Europe A/S) (2017) |
Største gæld: | 1.675.899' DKK PANDORA JEWELRY CENTRAL WESTERN EUROPE A/S (Nu: Pandora Jewelry Central Western Europe A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 144 årsværk hos Pandora Int. ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PAN ME A/S (6 år 5 måneder) |
Seed: 1342754559
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2005 hos SÆBY FODERCENTRAL A.M.B.A. med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Ring i 6 måneder, før stoppet d. 11. maj 2006.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. maj 2006.
Direktørposter (1)
-
Pandora Int. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Pandora Jewelry Taiwan A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.05.2018 -
Pandora Production Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2022 -
PAN ME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
Pandora Int. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
Pandora Production Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2022
Registreringsdato: 03.05.2022 -
PANDORA JEWELRY CENTRAL WESTERN EUROPE A/S (Nu: Pandora Jewelry Central Western Europe A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.03.2018 - 30.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Ring har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos PANDORA JEWELRY CENTRAL WESTERN EUROPE A/S (Nu: Pandora Jewelry Central Western Europe A/S) der præsenterede et overskud på 682.265' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Pandora Jewelry Taiwan A/S der præsenterede et underskud på 31.672' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 5 måneder fra 2018 til i dag hos PAN ME A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.355' DKK (Pandora Int. ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 49' DKK (PAN ME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.859' DKK (Pandora Int. ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 507' DKK (PAN ME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Parvus Asset Management Europe Limited.