Jesper Keinicke
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | EBK Holding 2 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 20.247' DKK EBK HUSE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -978' DKK EBK PROJEKT ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 86.769' DKK EBK Holding A/S (2022-23) |
Største gæld: | 71.816' DKK EBK HUSE A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 154 årsværk hos EBK HUSE A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EBK HUSE A/S (15 år 10 måneder) |
Seed: 745299430
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2008 i EBK Holding 2 ApS (tidligere EBK HOLDING A/S) i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Jesper Keinicke købte sig ind i virksomheden den 23. maj 2008 og havde en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Jesper af: Erik Bent Keinicke og Dorte Keinicke. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem havde Jesper i 8 år, inden stoppet d. 21. juni 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2014-15 viste et overskud på 2.572' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jesper Keinicke Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EBK Holding A/S
Via Jesper Keinicke Holding ApS -
EBK HUSE A/S
Via EBK Holding A/S -
DANSKE FRITIDSHUSE SALGSUDSTILLINGER ApS
Via EBK HUSE A/S
Direktørposter (3)
-
DANSKE FRITIDSHUSE SALGSUDSTILLINGER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2023 -
EBK HUSE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2010 -
Jesper Keinicke Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
EBK PROJEKT ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
DANSKE FRITIDSHUSE SALGSUDSTILLINGER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023 -
Erik Keinicke Holding ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.01.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via EBK HUSE A/S -
Ejer og Direktør
28.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.04.2011 - 21.02.2024
Reel ejer
28.06.2016 - 21.02.2024
Ejerandel: 38,6% -
Ejer
03.06.2019 - 30.06.2021
Ejerandel: 6% -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2016 - 31.07.2019
Reel ejer
01.08.2019 - 29.06.2021
Reel ejer
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,52%
Jesper Keinicke er desuden indehaver af holdingselskabet EBK Holding A/S (38,52% ejerskab). Gennem holdingselskabet EBK Holding A/S ejes der også andele i EBK HUSE A/S (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Keinicke, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor EBK HUSE A/S landede et overskud på 20.247' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor EBK PROJEKT ApS landede et underskud på 978' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Erik Bent Keinicke.