Asger Peder Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 2005 (19 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ENDELAVE VIND ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JOHANNES WASS SMIDSTRUPS LEGAT (5 år 4 måneder) |
Seed: 898109702
Karrieren som leder begyndte den dag i 2005 hos ENDELAVE VIND ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Asger Peder Larsen i 3 år 6 måneder, inden stoppet den 3. marts 2009.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af vindmøller og dele hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. december 2009.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
ENDELAVE VIND ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2009
Registreringsdato: 03.03.2009 -
ENDELAVE VIND ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2005
Registreringsdato: 23.08.2005
Blå bog (fortsat)
Asger har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
14.11.2017 - 02.04.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2005 - 03.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Asger' netværk er Amdi Amdisen Nielsen Møller.