Bo Ancher Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FACTORINGSELSKABET AF 27/10 1993 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NORDISK FACTORING A/S (4 år 7 måneder) |
Seed: 2017788334
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2007 hos FACTORINGSELSKABET AF 27/10 1993 A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Bo Ancher Christensen i 7 måneder, før stoppet d. 14. december 2007.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden udlånsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. december 2007.
Bestyrelsesposter (1)
-
JYSKE INVEST FUND MANAGEMENT A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.03.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
JYSKE INVEST FUND MANAGEMENT A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2020
Registreringsdato: 01.03.2020 -
JYSKE INVEST FUND MANAGEMENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2020
Registreringsdato: 29.02.2020 -
JYSKE INVEST FUND MANAGEMENT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2017
Registreringsdato: 31.03.2017
Blå bog (fortsat)
Bo har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.03.2017 - 29.02.2020
Bestyrelsesmedlem
01.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2007 - 09.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2007 - 14.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 7 måneder fra 2007 til 2011 hos NORDISK FACTORING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Jan Houmann Larsen.