Peter Agergaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANRUN WINDSERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.488' DKK AGROLAB A/S (2017) |
Største underskud: | -620' DKK Board Education ApS (2023) |
Største egenkapital: | 5.439' DKK AGROLAB A/S (2023) |
Største gæld: | 12.595' DKK AGROLAB A/S (2021) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos AGROLAB A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Agergaard + Co (4 år 6 måneder) |
Seed: 708409704
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2005 hos DANRUN WINDSERVICE A/S (tidligere DANRUN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Agergaard i 1 måned, før stoppet d. 21. november 2005.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af vindmøller og dele hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. marts 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Agergaard + Co
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Rosenvængets Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Board Education ApS
Via Rosenvængets Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Rosenvængets Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2021 -
Board Education ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2021
Tidslinje (8)
-
AGROLAB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Rosenvængets Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.09.2021
Registreringsdato: 07.09.2021 -
Board Education ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.09.2021
Registreringsdato: 07.09.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
07.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2021 - 01.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.10.2005 - 21.11.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Agergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rosenvængets Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -826' DKK. Igennem holdingselskabet Rosenvængets Holding ApS har Peter derfor også ejerandele i Board Education ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Agergaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Board Education ApS kunne offentliggøre et underskud på 620' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.041' DKK (AGROLAB A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 620' DKK (Board Education ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.439' DKK (AGROLAB A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -826' DKK (Rosenvængets Holding ApS).