Christian Løth Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. feb. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | VENTURE GROUP ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 28.111' DKK EURO POULTRY HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -6.888' DKK MULTI-LITE A/S (2014) |
Største egenkapital: | 113.116' DKK MAK INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 91.550' DKK CARSTEN MØLLER FOOD A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos HAUGAARD BRAAD ADVOKATPARTNERSELSKAB (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Løth Pedersen Invest ApS (9 år 2 måneder) |
Seed: 657052950
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2009 i VENTURE GROUP ApS (tidligere VENTURE GROUP A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Christian Løth Mortensen i 4 måneder, inden stoppet d. 2. juli 2009.
Nu opererer virksomheden indenfor markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 24' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
HAUGAARD BRAAD ADVOKATPARTNERSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
Løth Pedersen Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
KMHPO ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Komplementarselskabet HBA Aalborg ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HT-Law.dk Advokatpartnerselskab
Via KMHPO ApS -
JURAJOUR KURSUSSELSKAB ApS
Via HT-Law.dk Advokatpartnerselskab
Direktørposter (4)
-
JURAJOUR KURSUSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2019 -
Komplementarselskabet HBA Aalborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024 -
KMHPO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2019 -
Løth Pedersen Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015
Bestyrelsesposter (7)
-
Spangkærparken Holding ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 13.02.2024 -
CARSTEN MØLLER FOOD A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 15.12.2023 -
HT-Law.dk Advokatpartnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2019 -
CEPELO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.05.2020 -
Carmo Foods A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2023 -
Klitgaard Finance Holding ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 13.02.2024 -
HAUGAARD BRAAD ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (88)
-
DREISLER WINPOWER ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024 -
Klitgaard Finance Holding ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
Spangkærparken Holding ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,11% -
Direktør og Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Løth Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Komplementarselskabet HBA Aalborg ApS (11,11% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 38' DKK. Gennem sit holdingselskab Komplementarselskabet HBA Aalborg ApS har Christian dermed også andele i HAUGAARD BRAAD ADVOKATPARTNERSELSKAB (Fuldt ansvarlig deltager).
Udforsk også koncerndiagram for Christian Løth Mortensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Christian Løth Mortensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i EURO POULTRY HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 28.111' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i CEPELO EV-GO ApS der præsenterede et underskud på 947' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 37 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 2 måneder fra 2015 til 2023 hos House of Foods A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.998' DKK (EURO POULTRY A/S (Nu: House of Foods A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 78' DKK (Simple Data ApS (Nu: NiWiZi ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 113.116' DKK (MAK INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -493' DKK (VENTURE GROUP A/S (Nu: VENTURE GROUP ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Karen Marie Hovmøller.