Eva Fredborg Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ETNIOP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.064' DKK Scandesign A/S (2021) |
Største underskud: | -3.940' DKK Scandesign A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.243' DKK Scandesign A/S (2021) |
Største gæld: | 8.172' DKK Scandesign A/S (2023) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos Scandesign A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Efredborg Holding ApS (8 år) |
Seed: 878279258
Det hele begyndte den dag i 2012 i ETNIOP ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Eva Fredborg Pedersen i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 22. maj 2014.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Efredborg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MAKERSLEARNING ApS
Via Efredborg Holding ApS -
Makers ApS
Via Efredborg Holding ApS -
Alleco Systems A/S
Via Efredborg Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Efredborg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2016 -
Makers ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2019 -
MAKERSLEARNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2019 -
Alleco Systems A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Alleco Systems A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023
Tidslinje (26)
-
Humanta ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
Alleco Systems A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
P/M ApS (Nu: Makers ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023
Blå bog (fortsat)
Eva har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
06.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Efredborg Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2017 - 01.01.2020
Bestyrelsesmedlem
14.06.2018 - 30.10.2023
Reel ejer
01.09.2021 - 28.02.2023
Ejerandel: 26,67% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.03.2019 - 01.03.2023
Direktør
01.09.2019 - Stadig aktiv
Ejer
11.11.2019 - 11.11.2019
Reel ejer
01.07.2020 - 27.02.2023
Reel ejer
28.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.04.2013 - 01.03.2021
Ejer
15.05.2013 - 05.09.2016
Bestyrelsesmedlem
15.05.2013 - 19.03.2019
Ejerandel: 33.34-49.99%
Eva Fredborg Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Efredborg Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -130' DKK. Gennem sit holdingselskab Efredborg Holding ApS har Eva dermed også andele i MAKERSLEARNING ApS (25-33.33%), Makers ApS (50-66.65%) & Alleco Systems A/S (15-19.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Eva Fredborg Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MAKERS / POINTE ApS (Nu: Srekam ApS) landede et overskud på 221' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor P/M ApS (Nu: Makers ApS) landede et underskud på 1.444' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 68' DKK (Alleco Systems A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.940' DKK (Scandesign A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.053' DKK (Alleco Systems A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.119' DKK (Scandesign A/S).
En af de forbindelser som går igen i Eva' netværk er Thomas Binder.