Torben Stæhr
Erhvervsaktiv siden: | 9. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DINES JØRGENSEN & CO. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.670' DKK DINES JØRGENSEN & CO. A/S (2020-21) |
Største underskud: | -510' DKK MC Gaarden ApS (2022) |
Største egenkapital: | 8.906' DKK DINES JØRGENSEN & CO. A/S (2018-19) |
Største gæld: | 18.493' DKK DINES JØRGENSEN & CO. A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos DINES JØRGENSEN & CO. A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af TSTÆHR ApS (16 år 10 måneder) |
Seed: 522505983
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2007 i DINES JØRGENSEN & CO. A/S som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Torben Stæhr i 15 år, inden stoppet d. 17. oktober 2022.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 295' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TSTÆHR ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DJ Ingeniør Design ApS
Via TSTÆHR ApS
Direktørposter (1)
-
TSTÆHR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
MC Gaarden ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
MC Gaarden ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
KOJJ ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2022
Registreringsdato: 17.10.2022
Blå bog (fortsat)
Torben har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2017 - 31.07.2023
Ejer
01.02.2017 - 31.07.2023
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2007 - 17.10.2022
Reel ejer
10.11.2015 - 18.06.2021
Ejerandel: 19,45% -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2007 - 17.10.2022
Reel ejer
10.11.2015 - 18.06.2021
Ejerandel: 16,67%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor KOJJ HOLDING ApS fremviste et overskud på 2.038' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MC Gaarden ApS fremviste et underskud på 510' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Ole Reindahl Rasmussen.