Maria Duzenius Hegndal Møller
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | L.M. TRANSPORT, ANS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.358' DKK L.M. TRANSPORT, ANS A/S (2020-21) |
Største underskud: | -14' DKK MARIA MØLLER HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 16.020' DKK MARIA MØLLER HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 72.155' DKK L.M. TRANSPORT, ANS A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos L.M. TRANSPORT, ANS A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARIA MØLLER HOLDING ApS (13 år 3 måneder) |
Seed: 355906252
Karrieren som erhvervsperson startede i 2008 hos L.M. TRANSPORT, ANS A/S (tidligere L.M. TRANSPORT. ANS ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Maria Duzenius Hegndal Møller i 12 år 7 måneder, før stoppet d. 28. juni 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor vejgodstransport. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 6.033' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARIA MØLLER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
L.M. TRANSPORT, ANS A/S
Via MARIA MØLLER HOLDING ApS -
L.M. Transport Ejendomme ApS
Via MARIA MØLLER HOLDING ApS -
Trim Invest 1 ApS
Via MARIA MØLLER HOLDING ApS -
Trim Jordbank ApS
Via Trim Invest 1 ApS -
Trim & Bruun ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Malling ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Segaltvej ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Ormslev ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Ejendomsselskab A/S
Via Trim Jordbank ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
MARIA MØLLER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
L.M. TRANSPORT, ANS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
L.M. TRANSPORT, ANS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021 -
L.M. TRANSPORT. ANS ApS (Nu: L.M. TRANSPORT, ANS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2021
Registreringsdato: 28.06.2021 -
MARIA MØLLER HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2011
Registreringsdato: 28.06.2011
Blå bog (fortsat)
Maria har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.11.2008 - 28.06.2021
Reel ejer
30.06.2011 - 28.06.2021
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor MARIA MØLLER HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 4.437' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor MARIA MØLLER HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 14' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Jens Olav Fahlberg.