Søren Salling Højgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FOUR SOFT (HOLDING) A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.578' DKK TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -183' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS (2015) |
Største egenkapital: | 184.337' DKK TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 97.391' DKK TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S JÆGERVEJ SKJERN (18 år 7 måneder) |
Seed: 1973901671
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 hos FOUR SOFT (HOLDING) A/S (tidligere TRANSAXIOM HOLDING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Salling Højgaard i 10 måneder, før stoppet d. 10. april 2006.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. juli 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S JÆGERVEJ SKJERN
Via KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2013 -
K/S JÆGERVEJ SKJERN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.10.2013
Tidslinje (8)
-
K/S JÆGERVEJ SKJERN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.10.2013
Registreringsdato: 16.10.2013 -
KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2013
Registreringsdato: 19.04.2013 -
TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2009
Registreringsdato: 27.02.2009
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Ejer
30.01.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2005 - 27.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2005 - 10.04.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Salling Højgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS (ejer pt. 20%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 233' DKK. Gennem holdingselskabet KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS har Søren derfor også andele i K/S JÆGERVEJ SKJERN (Fuldt ansvarlig deltager).
Udforsk også koncerndiagram for Søren Salling Højgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Søren Salling Højgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos K/S JÆGERVEJ SKJERN der præsenterede et overskud på 728' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS der præsenterede et underskud på 183' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 5 måneder fra 2013 til i dag hos KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 6.585' DKK (TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 184.337' DKK (TRANSAXIOM (DK) A/S (Nu: BluJay Solutions A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 233' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Thomas Bak Nielsen.