Thomas Martinussen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KBIL 3 NR. 1083 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 125.846' DKK DANSKE FÆRGER A/S (2017) |
Største underskud: | -1.687' DKK FOURTH INVEST ApS (2022) |
Største egenkapital: | 940.567' DKK DANSKE FÆRGER A/S (2017) |
Største gæld: | 924.773' DKK DANSKE FÆRGER A/S (2014) |
Flest årsværk: | 585 årsværk hos DANSKE FÆRGER A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af K/S GREEN VALLEY (5 år 10 måneder) |
Seed: 973476040
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2006 hos ApS KBIL 3 NR. 1083 med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Martinussen i 1 år 3 måneder, før stoppet d. 3. april 2007.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. november 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomar Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Thomar Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2021
Bestyrelsesposter (5)
-
CLIPPER BULK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2020 -
CLIPPER GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.03.2024 -
Clipper Bulk Invest A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.07.2023 -
CLIPPER FOURTH ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2020 -
Clipper Bulk Star ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (55)
-
CLIPPER GROUP A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
CLIPPER GROUP A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
CLIPPER LINES A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
26.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.03.2022 - 27.03.2024
Bestyrelsesmedlem
27.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Martinussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos DANSKE FÆRGER A/S der præsenterede et overskud på 125.846' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos FOURTH INVEST ApS der præsenterede et underskud på 1.687' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2007 til 2013 hos K/S GREEN VALLEY.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Amrit Peter Kalsi.