Louise Rosbjerg Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LOUIS HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 42.066' DKK HIMMERLANDSKØD A/S (2021) |
Største underskud: | -1.872' DKK HIMMERLANDSKØD A/S (2014) |
Største egenkapital: | 203.383' DKK Himmerlands Food Group ApS (2023) |
Største gæld: | 445.317' DKK HIMMERLANDSKØD A/S (2022) |
Flest årsværk: | 241 årsværk hos HIMMERLANDSKØD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LOUIS HOLDING ApS (16 år 9 måneder) |
Seed: 1846011222
Det hele begyndte den dag i 2007 i LOUIS HOLDING ApS i hvervet som Stifter, Direktør og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Louise Rosbjerg Andersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter, Direktør og Ejer har Louise nu besiddet i 16 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 6.478' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LARS ROSBJERG ANDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
LOUIS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Himmerlands Food Group ApS
Via LARS ROSBJERG ANDERSEN HOLDING ApS -
HIMMERLANDSKØD A/S
Via Himmerlands Food Group ApS -
OX-M ApS
Via HIMMERLANDSKØD A/S -
Oksegaarden ApS
Via LARS ROSBJERG ANDERSEN HOLDING ApS -
Vitello Agro ApS
Via LARS ROSBJERG ANDERSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LOUIS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
Himmerlands Food Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
LARS ROSBJERG ANDERSEN HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.05.2019
Registreringsdato: 23.05.2019 -
LARS ROSBJERG ANDERSEN HOLDING ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.05.2019
Registreringsdato: 22.05.2019 -
A/S KJELLERUP EKSPORTSLAGTERI OG KØDTILBEREDNINGSVIRKSOMHED
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2018
Registreringsdato: 06.06.2018
Blå bog (fortsat)
Louise har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,52% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2008 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.2014 - 22.05.2019
Reel ejer
30.11.2014 - Stadig aktiv
Ejer
23.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
01.05.2018 - 06.06.2018
Ejerandel: 31,4% -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2012 - 06.06.2018
Reel ejer
01.05.2018 - 06.06.2018
Ejerandel: 31,4%
Louise Rosbjerg Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS ROSBJERG ANDERSEN HOLDING ApS (47% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 107.404' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Himmerlands Food Group ApS (43,52%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Louise Rosbjerg Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Louise Rosbjerg Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Himmerlands Food Group ApS der præsenterede et overskud på 33.290' DKK.
Louise har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 5 måneder fra 2008 til i dag hos LARS ROSBJERG ANDERSEN HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 40.372' DKK (HIMMERLANDSKØD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 203.383' DKK (Himmerlands Food Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 41.375' DKK (LOUIS HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Lars Rosbjerg Andersen.