Claus Skjold Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN KONCERTSALEN ALSION (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -2.601' DKK FONDEN KONCERTSALEN ALSION (2021) |
Største egenkapital: | 97.960' DKK FONDEN KONCERTSALEN ALSION (2014) |
Største gæld: | 1.067' DKK FONDEN KONCERTSALEN ALSION (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FONDEN KONCERTSALEN ALSION (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af The Opperby Stokowski Trust Fond (6 år 10 måneder) |
Seed: 76043588
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2008 ved FONDEN KONCERTSALEN ALSION med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Skjold Larsen i 4 år 5 måneder, før stoppet den 23. april 2013.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 2.556' DKK.
Tidslinje (2)
-
FONDEN KONCERTSALEN ALSION
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2013
Registreringsdato: 23.04.2013 -
FONDEN KONCERTSALEN ALSION
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2008
Registreringsdato: 17.11.2008
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
14.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Palle Friborg Kjeldgaard.