Orla Madsen
Karrieren startede hos: | VEST-BUSSCAR SILKEBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 106.393' DKK SILKEBORG IDRÆTSFORENING FODBOLD SUPPORT A/S (Nu: SILKEBORG IF INVEST A/S) (2022) |
Største underskud: | -24.253' DKK IKAST STOFVÆVERI A/S (Nu: JAGHI TRADE A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 348.618' DKK SILKEBORG IDRÆTSFORENING FODBOLD SUPPORT A/S (Nu: SILKEBORG IF INVEST A/S) (2023) |
Største gæld: | 611.438' DKK K/S PAPIRFABRIKKEN (2016) |
Seed: 1859148624
Karrieren som erhvervsperson startede for flere år siden ved VEST-BUSSCAR SILKEBORG A/S (tidligere LEYLAND - D.A.B. A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Orla Madsen i 40 år 4 måneder, før stoppet den 28. september 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. marts 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OM CONSULTANCY ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
OM CONSULTANCY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.1982
Bestyrelsesposter (6)
-
FONDEN MUSIK- OG TEATERHUSET, SILKEBORG
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.04.2018 -
KJELLERUP TØMMERHANDEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2012 -
TREKRONER HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2012 -
KJELLERUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2012 -
A/S TRÆENGEN KJELLERUP
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2012 -
LJ BILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2012
Tidslinje (134)
-
MURERFIRMAET PRÆSTKÆR & LUNDBY A/S (Nu: MURERFIRMAET LUNDBY A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
DANTRA A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
FONDEN MUSIK- OG TEATERHUSET, SILKEBORG (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2018
Registreringsdato: 01.04.2018
Blå bog (fortsat)
Orla har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 74 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Orla Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved TREKRONER HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 42.690' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved SILKEBORG IDRÆTSFORENING FODBOLD SUPPORT A/S (Nu: SILKEBORG IF INVEST A/S) der præsenterede et underskud på 2.498' DKK.
Orla har i alt siddet i bestyrelsen hos 58 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 44 år 4 måneder fra 1950 til 1994 hos VEST-BUSSCAR SILKEBORG A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 41.954' DKK (SILKEBORG IDRÆTSFORENING FODBOLD SUPPORT A/S (Nu: SILKEBORG IF INVEST A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 368' DKK (SILKEBORGHUS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 348.618' DKK (SILKEBORG IDRÆTSFORENING FODBOLD SUPPORT A/S (Nu: SILKEBORG IF INVEST A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 227' DKK (MURERFIRMAET PRÆSTKÆR & LUNDBY A/S (Nu: MURERFIRMAET LUNDBY A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Orla' netværk er Jesper Høy.