Thomas Black-Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | INSPARI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 71.837' DKK CHANGE OF SCANDINAVIA HOLDING A/S (2019-20) |
Største underskud: | -14.914' DKK BotXO IVS (Nu: Certainly ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 177.113' DKK WORKBOOK SOFTWARE A/S (2023) |
Største gæld: | 159.413' DKK CHANGE OF SCANDINAVIA HOLDING A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 432 årsværk hos CHANGE OF SCANDINAVIA HOLDING A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af SPITFIRE HOLDING ApS (18 år 10 måneder) |
Seed: 1003722833
Karrieren som erhvervsperson startede i 2005 i INSPARI A/S (tidligere INTELLIMINDS ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Black-Petersen i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 17. marts 2009.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 9.994' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST ELSDORF ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Spitfire Management
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SPITFIRE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
K/S VINDINVEST ELSDORF
Via KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST ELSDORF ApS -
Spitfire Ejendomme ApS
Via SPITFIRE HOLDING ApS -
COL Invest ApS
Via SPITFIRE HOLDING ApS -
Colibo A/S
Via COL Invest ApS -
FABLE INVEST ApS
Via SPITFIRE HOLDING ApS -
FableWood ApS
Via FABLE INVEST ApS -
LT SWG Invest III ApS
Via SPITFIRE HOLDING ApS -
LT SWG Fond ApS
Via LT SWG Invest III ApS -
Spitfire Invest I ApS
Via SPITFIRE HOLDING ApS -
SpInl Invest 2 ApS
Via SPITFIRE HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
Spitfire Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2016 -
Spitfire Invest I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2020 -
FABLE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2018 -
SPITFIRE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2005 -
COL Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2016
Repræsentant (1)
-
Foreningen af Børsnoterede Vækstvirksomheder
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.11.2021
Bestyrelsesposter (10)
-
DanBAN FAIF ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.01.2021 -
DanBAN Co-investment Fond I K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2021 -
FABLE INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.09.2018 -
LifeBoard ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.11.2022 -
COL Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2016 -
SpInl Invest 2 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.11.2021 -
Certainly Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2024 -
SpInl Invest 3 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.11.2021 -
FableWood ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.09.2018 -
SpInl Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.07.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (58)
-
CHANGE OF SCANDINAVIA HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
BA Invest 2019 NewCo ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
BA Invest 2019 NewCo ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
11.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via SPITFIRE HOLDING ApS -
Repræsentant
03.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Black-Petersen er desuden indehaver af holdingselskabet Spitfire Invest I ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet Spitfire Invest I ApS ejes der også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Black-Petersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Thomas Black-Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i CHANGE OF SCANDINAVIA HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 71.837' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i BotXO IVS (Nu: Certainly ApS) der præsenterede et underskud på 14.914' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2016 til i dag hos COL Invest ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 49.086' DKK (WORKBOOK SOFTWARE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.577' DKK (DanBAN Co-investment Fond I K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 177.113' DKK (WORKBOOK SOFTWARE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.177' DKK (GoGlamping ApS (Nu: Owayy ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Christian Bjerre Kusk.