Tommy Brandt
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 126.714' DKK K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6 (2023) |
Største underskud: | -1.333' DKK K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6 (2014) |
Største egenkapital: | 42.132' DKK K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6 (2015) |
Største gæld: | 71.764' DKK K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6 (2014) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos Jysk Kemi Service A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS (18 år 9 måneder) |
Seed: 868955696
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 i KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS med titlen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med business-partnerne EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG, Jesper Danielsen, Jens Christian Lund Brun, Johannes Ove Svenningsen, Thomas Anton Olesen, Jon Sigurd Svenningsen at Tommy Brandt stiftede KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS den dag i november 2005. Hvervet som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Tommy nu bestreddet i 18 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et underskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
BRANDT HOLDING HOLSTEBRO ApS
Ejerandel: 100% -
P/S Difko Batteripark 1
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6
Via KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS -
Brandtline A/S
Via BRANDT HOLDING HOLSTEBRO ApS
Direktørposter (2)
-
BRANDT HOLDING HOLSTEBRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2010 -
Brandtline A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2021
Bestyrelsesposter (5)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2005 -
GF-NORDVEST FMBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2010 -
K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2005 -
Brandtline A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.10.2021 -
P/S Difko Batteripark 1
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
Jysk Kemi Service A/S
Fratrådt som direktørDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
JKS Erhvervsudlejning A/S
Fratrådt som direktørDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
Jysk Kemi Service A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024
Blå bog (fortsat)
Tommy har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
25.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
25.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
25.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6 kunne offentliggøre et overskud på 126.714' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6 kunne offentliggøre et underskud på 1.333' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 126.714' DKK (K/S WINDPARK KUTZLEBEN II-6).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.397' DKK (JKS Erhvervsudlejning A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 75' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN II-6 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Marie-christine Jansby.